BOFFANO PAOLO
Informe ejecutivo de BOFFANO PAOLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BOFFANO PAOLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIOGESTION 2001 SL | Administrador Unico | 24/11/2010 | |
BIZKAIA 99-1 SL | Administrador Unico | 04/09/2009 | |
BIO MIERES SL | Administrador Unico | 17/08/2009 |
VINCULACIONES DE BOFFANO PAOLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOFFANO PAOLO
Empresa: GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL
Apoderado Solidario
- Boffano Paolo
- Fattizzo Francesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 115, S 8, H ZA 1773, I/A 12 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Empresa: GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 115, S 8, H ZA 1773, I/A 11 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-49
Empresa: AMPLI LLEIDA SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 116, S 8, H L 22664, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-25
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25149 , F 157, S 8, H M 452912, I/A 4M (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: AUDIOGESTION 2001 SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 117, S 8, H SE 43680, I/A 5 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Empresa: AUDIOGESTION 2001 SL
Administrador Solidario
- Boffano Paolo
- Elina Naranjo Ghilini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 117, S 8, H SE 43680, I/A 5 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Empresa: BIO CACERES SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 120, S 8, H CC 10111, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-10
Empresa: AUDIOGESTION 2001 SL
Administrador Solidario
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 117, S 8, H SE 43680, I/A 4 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-41
Empresa: GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 38, S 8, H ZA 1773, I/A 10 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-49
Empresa: BIZKAIA 99-1 SL
Administrador Unico
- Boffano Paolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 211, S 8, H BI 26448, I/A 3 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-48
VER MAS ACTOS
Información de BOFFANO PAOLO
Mostramos los datos de BOFFANO PAOLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOFFANO PAOLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos