AMPLI LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Alcalde Porqueras, 10
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social AMPLI LLEIDA SL
CIF B64746324
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 21/12/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario AMPLIFON IBERICA SA
VINCULACIONES DE AMPLI LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMPLI LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPLIFON IBERICA SA | Socio Unico | 12/06/2014 | 25/02/2015 |
AMPLIFON IBERICA SA | Socio único | 25/02/2015 | |
Comitini Liliana | Administrador Unico | 23/07/2013 | 25/02/2015 |
Aldavert Piñol Pere Joan | Apoderado | 12/06/2014 | |
Perez Alegre Manuel Angel | Apoderado | 12/06/2014 | |
Boffano Paolo | Administrador Unico | 23/07/2013 |
ACTOS BORME DE AMPLI LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A 10 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A 10 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A 10 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por el plazo de seis meses, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A9 NOT (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A 9 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 116, S 8, H L 22664, I/A 8 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 116, S 8, H L 22664, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 116, S 8, H L 22664, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25