COMITINI LILIANA
Informe ejecutivo de COMITINI LILIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COMITINI LILIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2019 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado | 23/01/2019 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Consejero | 14/05/2018 | 23/01/2019 |
AMPLI LLEIDA SL | Administrador Unico | 23/07/2013 | 25/02/2015 |
GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL | Administrador Unico | 07/08/2013 | 01/07/2014 |
VINCULACIONES DE COMITINI LILIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMITINI LILIANA
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Comitini Liliana
Apoderado
- Comitini Liliana
- Comitini Liliana
- Comitini Liliana
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 214, S 8, H Z 63376, I/A 6 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Consejero
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 214, S 8, H Z 63376, I/A 5 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Consejero
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4315 , F 214, S 8, H Z 63376, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-50
Empresa: AMPLI LLEIDA SL
Administrador Unico
- Comitini Liliana
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 117, S 8, H L 22664, I/A 10 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-25
Empresa: GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL
Administrador Unico
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 115, S 8, H ZA 1773, I/A 12 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-49
Empresa: GABINETE AUDITIVO ZAMORANO SL
Administrador Unico
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 249 , F 115, S 8, H ZA 1773, I/A 11 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-49
Empresa: AMPLI LLEIDA SL
Administrador Unico
- Comitini Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 116, S 8, H L 22664, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-25
Información de COMITINI LILIANA
Mostramos los datos de COMITINI LILIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMITINI LILIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos