BINGO-BONGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madrid, 36
Código Postal 03724
Municipio Teulada
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social BINGO-BONGO SL
CIF B54776455
Capital Social 210000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 27/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BINGO-BONGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BINGO-BONGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baboshkina Anna | Administrador Unico | 04/04/2014 | 31/07/2020 |
Baboshkina Anna | Liquidador | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Puryaeva Olesya | Apoderado | 28/10/2015 | 31/07/2020 |
ACTOS BORME DE BINGO-BONGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 2 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 138, S 8, H A 139427, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-03
Dirección:AVDA MADRID 36 - MORAIRA (TEULADA)
Comienzo de operaciones:27/03/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:el propio de una ludoteca y centro de esparcimiento, distracción, entretenimiento y juegos para niños, así como la prestación de servicios de cafetería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 138, S 8, H A 139427, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-03