PURYAEVA OLESYA
Informe ejecutivo de PURYAEVA OLESYA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PURYAEVA OLESYA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAP SPAIN INVESTMENT SL | Administrador Unico | 16/12/2021 |
VINCULACIONES DE PURYAEVA OLESYA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PURYAEVA OLESYA
Empresa: SOLAP SPAIN INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 87, S 8, H A 118681, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: SOLAP SPAIN INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Gutsu Konstantin
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 87, S 8, H A 118681, I/A 9 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-03
Empresa: BINGO-BONGO SL
Apoderado
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Empresa: PURE REFORMA AND CONSTRUCTION SL
Liquidador
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 127, S 8, H A 130115, I/A 5 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-03
Empresa: PURE REFORMA AND CONSTRUCTION SL
Administrador Unico
- Puryaeva Olesya
Liquidador
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 127, S 8, H A 130115, I/A 5 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-03
Empresa: PURE REFORMA AND CONSTRUCTION SL
Administrador Unico
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 127, S 8, H A 130115, I/A 4 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-03
Empresa: SOLAP SPAIN INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Gutsu Konstantin
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 85, S 8, H A 118681, I/A 5 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-03
Empresa: BINGO-BONGO SL
Apoderado
- Puryaeva Olesya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 2 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-03
Información de PURYAEVA OLESYA
Mostramos los datos de PURYAEVA OLESYA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PURYAEVA OLESYA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos