BABOSHKINA ANNA
Informe ejecutivo de BABOSHKINA ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BABOSHKINA ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAP SPAIN INVESTMENT SL | Apoderado | 20/12/2021 | |
SOLAP SPAIN INVESTMENT SL | Apoderado | 10/11/2015 | |
PROYECTO OXYGENIUM SL | Administrador Unico | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE BABOSHKINA ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BABOSHKINA ANNA
Empresa: DESIGN HOUSES COSTA BLANCA SL
Apoderado Mancomunado
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 71, S 8, H A 125463, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Empresa: SOLAP SPAIN INVESTMENT SL
Apoderado
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 87, S 8, H A 118681, I/A 10 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-03
Empresa: BINGO-BONGO SL
Liquidador
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Empresa: BINGO-BONGO SL
Administrador Unico
- Baboshkina Anna
Liquidador
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 139, S 8, H A 139427, I/A 4 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-03
Empresa: DAYCA RESTAURACION 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 58, S 8, H A 144980, I/A 4 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-03
Empresa: DAYCA RESTAURACION 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Baboshkina Anna
- Martinez Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3858 , F 57, S 8, H A 144980, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-03
Empresa: SOLAP SPAIN INVESTMENT SL
Apoderado
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 86, S 8, H A 118681, I/A 6 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-03
Empresa: BINGO-BONGO SL
Administrador Unico
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765 , F 138, S 8, H A 139427, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-03
Empresa: DESIGN HOUSES COSTA BLANCA SL
Apoderado Mancomunado
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3527 , F 70, S 8, H A 125463, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-03
Empresa: PROYECTO OXYGENIUM SL
Administrador Unico
- Baboshkina Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 152, S 8, H A 126876, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-03
Información de BABOSHKINA ANNA
Mostramos los datos de BABOSHKINA ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BABOSHKINA ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos