BERENGUER AND PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mijas, 11
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social BERENGUER AND PARTNERS SL
CIF B81208084
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BERENGUER AND PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERENGUER AND PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berenguer Garcia Aranzazu | Liquidador | 19/08/2015 | 19/08/2015 |
Berenguer Garcia Aranzazu | Administrador Unico | 09/05/2014 | 19/08/2015 |
Berenguer Peña Jose Maria | Apoderado Solidario | 12/11/2014 | 19/08/2015 |
Garcia Muñoz Cristina | Apoderado Solidario | 12/11/2014 | 19/08/2015 |
Garcia Muñoz Cristina | Administrador Unico | 19/12/2012 | 09/05/2014 |
Berenguer Peña Jose Maria | Administrador Unico | 20/08/2009 | 19/12/2012 |
Berenguer Garcia Irene | Administrador Solidario | 20/08/2009 | |
Berenguer Peña Jose Maria | Administrador Solidario | 20/08/2009 | |
Garcia Muñoz Cristina | Administrador Solidario | 20/08/2009 |
ACTOS BORME DE BERENGUER AND PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 48, S 8, H M 161614, I/A 8 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 48, S 8, H M 161614, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 48, S 8, H M 161614, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28