BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERENGUER AND PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 12/11/2014 | 19/08/2015 |
BERENGUER AND PARTNERS SL | Administrador Unico | 20/08/2009 | 19/12/2012 |
BERENGUER AND PARTNERS SL | Administrador Solidario | 20/08/2009 |
VINCULACIONES DE BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Berenguer Peña Jose Maria
- Garcia Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 48, S 8, H M 161614, I/A 8 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Administrador Unico
- Berenguer Peña Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 6 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Administrador Unico
- Berenguer Peña Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 5 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Berenguer Garcia Irene
- Berenguer Peña Jose Maria
- Garcia Muñoz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 47, S 8, H M 161614, I/A 5 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Información de BERENGUER PEÑA JOSE MARIA
Mostramos los datos de BERENGUER PEÑA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER PEÑA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos