BERENGUER GARCIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de BERENGUER GARCIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUER GARCIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPIENS INTELLIGENCE SL | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
PLANETA ESMERALDA SL | Administrador Unico | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE BERENGUER GARCIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER GARCIA ARANZAZU
Empresa: SAPIENS INTELLIGENCE SL
Administrador Unico
- Berenguer Garcia Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826803, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Liquidador
- Berenguer Garcia Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Administrador Unico
- Berenguer Garcia Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 49, S 8, H M 161614, I/A 9 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: BERENGUER AND PARTNERS SL
Administrador Unico
- Berenguer Garcia Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10124 , F 48, S 8, H M 161614, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Empresa: PLANETA ESMERALDA SL
Administrador Unico
- Berenguer Garcia Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28487 , F 109, S 8, H M 512843, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Información de BERENGUER GARCIA ARANZAZU
Mostramos los datos de BERENGUER GARCIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER GARCIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos