VELOQX MONTEBLANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELOQX MONTEBLANCO SL
CIF B87882502
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/07/2017
Nombres Anteriores
- BEPTER ITG SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Akasaka Pt Ltd
VINCULACIONES DE VELOQX MONTEBLANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELOQX MONTEBLANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Akasaka Pt Ltd | Socio Unico | 05/10/2017 | 02/04/2019 |
Akasaka Pte Ltd | Socio único | 02/04/2019 | |
Diez Arranz Beatriz | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
Diez Arranz Beatriz | R.C.P.SolMan | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Secretario | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
INTERTRUST (SPAIN) SL | Consejero | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
Robinson Ian Paul | Apoderado | 05/10/2017 | 02/04/2019 |
Robinson Ian Paul | Apoderado Solidario | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
Robinson Ian Paul | Presidente | 20/09/2018 | 02/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VELOQX MONTEBLANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 181, S 8, H M 651450, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 181, S 8, H M 651450, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 181, S 8, H M 651450, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Presidente
R.C.P.SolMan
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 181, S 8, H M 651450, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
- C/ SERRANO 41 - PLANTA 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 180, S 8, H M 651450, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 180, S 8, H M 651450, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Apoderado Solidario
Presidente
R.C.P.SolMan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 180, S 8, H M 651450, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 180, S 8, H M 651450, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
- RECTIFICADA LA DENOMINACION DEL NUEVO SOCIO, SIENDO EL NOMBRE CORRECTO AKASAKA PTE LTD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 179, S 8, H M 651450, I/A 5 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Empresa: BEPTER ITG SL
- La gestión y explotación de instalaciones y complejos turísticos, deportivos y de ocio. La constitución y diseño de moldes para chasis de embarcaciones y automóviles. Tales actividades podrán ser realizadas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 179, S 8, H M 651450, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28