VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRCUITO DE VELOCIDAD MONTEBLANCO SL | Apoderado | 09/11/2012 | |
REYNAUD ESPAÑA SL | Apoderado | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
Empresa: VELOQX MONTEBLANCO SL
Consejero
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Robinson Ian Paul
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Presidente
R.C.P.SolMan
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 181, S 8, H M 651450, I/A 7 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: VELOQX MONTEBLANCO SL
Apoderado Solidario
- Diez Arranz Beatriz
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Robinson Ian Paul
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Consejero
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Robinson Ian Paul
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Presidente
R.C.P.SolMan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 180, S 8, H M 651450, I/A 6 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: CIRCUITO DE VELOCIDAD MONTEBLANCO SL
Apoderado
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 142, S 8, H H 14255,H , I/ 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-21
Empresa: REYNAUD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 182, S 8, H H 11153,H , I/ 19 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-21
Empresa: REYNAUD ESPAÑA SL
Apoderado
- Reynaud Thierrey Jacques Georges Michel
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 181, S 8, H H 11153,H , I/ 17 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-21
Empresa: REYNAUD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 179, S 8, H H 11153,H , I/ 15 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-21
Empresa: REYNAUD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 178, S 8, H H 11153,H , I/ 13 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-21
Empresa: REYNAUD ESPAÑA SL
Apoderado
- Vazquez Morgado Francisco Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 177, S 8, H H 11153,H , I/ 12 (03/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-21
Información de VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO
Mostramos los datos de VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MORGADO FRANCISCO LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos