BARBOLA&ARTE SL - EXTINGUIDA
Razón Social BARBOLA&ARTE SL
CIF B86141843
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 17/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
VINCULACIONES DE BARBOLA&ARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARBOLA&ARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pablos Villaescusa Miriam Lourdes | Socio Unico | 18/06/2012 | 08/01/2013 |
Pablos Villaescusa Miriam Lourdes | Administrador Unico | 18/06/2012 | 08/01/2013 |
Pablos Villaescusa Miriam Lourdes | Liquidador | 08/01/2013 | 08/01/2013 |
Malpartida Niveiro Diana | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 18/06/2012 |
Pablos Villaescusa Miriam Lourdes | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 18/06/2012 |
Velasco Dapena Andrea Maria | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 18/06/2012 |
ACTOS BORME DE BARBOLA&ARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 3 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 160, S 8, H M 514128, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Dirección:C/ GOYA, NUMERO 9 (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/01/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:CREACION, ORGANIZACION Y PRODUCCION DE CONGRESOS, FERIAS, EXPOSICIONES Y TODA CLASE DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES, TANTO PARA PARTICULARES COMO PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES. ORGANIZACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DECURSOS DE ARTE, VIAJES CULTURALES Y VISITAS GUIADAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 160, S 8, H M 514128, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28