VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
Informe ejecutivo de VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUN RUN RUN ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 31/01/2018 | 02/11/2023 |
SUNDAY MORNING PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 10/12/2013 | 30/05/2023 |
BARBOLA&ARTE SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
Empresa: RUN RUN RUN ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37142 , F 89, S 8, H M 662956, I/A 3 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: SUNDAY MORNING PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31705 , F 98, S 8, H M 570488, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: RUN RUN RUN ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37142 , F 86, S 8, H M 662956, I/A 1 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
Empresa: SUNDAY MORNING PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31705 , F 95, S 8, H M 570488, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Solidario
- Malpartida Niveiro Diana
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Solidario
- Malpartida Niveiro Diana
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 160, S 8, H M 514128, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Información de VELASCO DAPENA ANDREA MARIA
Mostramos los datos de VELASCO DAPENA ANDREA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO DAPENA ANDREA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos