PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
Informe ejecutivo de PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARBOLA&ARTE SL | Socio Unico | 18/06/2012 | 08/01/2013 |
BARBOLA&ARTE SL | Administrador Unico | 18/06/2012 | 08/01/2013 |
BARBOLA&ARTE SL | Liquidador | 08/01/2013 | 08/01/2013 |
BARBOLA&ARTE SL | Administrador Solidario | 01/03/2011 | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Liquidador
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Unico
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 4 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Unico
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Solidario
- Malpartida Niveiro Diana
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 161, S 8, H M 514128, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Socio Único
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 162, S 8, H M 514128, I/A 3 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-28
Empresa: BARBOLA&ARTE SL
Administrador Solidario
- Malpartida Niveiro Diana
- Pablos Villaescusa Miriam Lourdes
- Velasco Dapena Andrea Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 160, S 8, H M 514128, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Información de PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES
Mostramos los datos de PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PABLOS VILLAESCUSA MIRIAM LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos