BAPONVIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Eucaliptus, 12
Código Postal 07008
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAPONVIC SL
CIF B16502494
Capital Social 4283.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 23/12/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BAPONVIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAPONVIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilo Crespo Pablo Manuel | Administrador Unico | 03/12/2021 | 21/12/2022 |
Aguilo Crespo Pablo Manuel | Socio Unico | 03/12/2021 | 21/12/2022 |
Aguilo Crespo Pablo Manuel | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Pons Vico Bartolome | Administrador Unico | 10/02/2017 | 03/12/2021 |
Pons Vico Bartolome | Socio Unico | 10/02/2017 | 03/12/2021 |
ACTOS BORME DE BAPONVIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
- C/ EUCALIPTUS 12 2 D (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 110, S 8, H PM 80654, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-07