AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
Informe ejecutivo de AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRESAGUI MATERIALES SL | Liquidador | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
CRESAGUI MATERIALES SL | Socio Unico | 30/01/2023 | 11/03/2024 |
CRESAGUI MATERIALES SL | Administrador Unico | 30/01/2023 | 11/03/2024 |
FULL CONSTRU Y REFORMAS SL | Socio Unico | 21/02/2022 | 06/06/2023 |
FULL CONSTRU Y REFORMAS SL | Administrador Unico | 21/02/2022 | 06/06/2023 |
FULL CONSTRU Y REFORMAS SL | Liquidador | 06/06/2023 | 06/06/2023 |
BAPONVIC SL | Administrador Unico | 03/12/2021 | 21/12/2022 |
BAPONVIC SL | Socio Unico | 03/12/2021 | 21/12/2022 |
BAPONVIC SL | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
VINCULACIONES DE AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
Empresa: CRESAGUI MATERIALES SL
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 126, S 8, H PM 95822, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-07
Empresa: CRESAGUI MATERIALES SL
Administrador Unico
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 126, S 8, H PM 95822, I/A 2 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-07
Empresa: FULL CONSTRU Y REFORMAS SL
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 98, S 8, H PM 93054, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Empresa: FULL CONSTRU Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 98, S 8, H PM 93054, I/A 2 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Empresa: CRESAGUI MATERIALES SL
Administrador Unico
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 124, S 8, H PM 95822, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
Empresa: CRESAGUI MATERIALES SL
Socio Único
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 124, S 8, H PM 95822, I/A 1 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
Empresa: BAPONVIC SL
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
Empresa: BAPONVIC SL
Administrador Unico
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Liquidador
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-07
Empresa: FULL CONSTRU Y REFORMAS SL
Administrador Unico
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 96, S 8, H PM 93054, I/A 1 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-07
Empresa: FULL CONSTRU Y REFORMAS SL
Socio Único
- Aguilo Crespo Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 96, S 8, H PM 93054, I/A 1 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-07
VER MAS ACTOS
Información de AGUILO CRESPO PABLO MANUEL
Mostramos los datos de AGUILO CRESPO PABLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILO CRESPO PABLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos