PONS VICO BARTOLOME
Informe ejecutivo de PONS VICO BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONS VICO BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAIROS 2020 HOUSE SL | Administrador Unico | 27/07/2020 |
VINCULACIONES DE PONS VICO BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS VICO BARTOLOME
Empresa: BAPONVIC SL
Administrador Unico
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 112, S 8, H PM 80654, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-07
Empresa: NORTHSTAR 2010 SL
Administrador Unico
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 158, S 8, H PM 67449, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-07
Empresa: KAIROS 2020 HOUSE SL
Administrador Unico
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 20, S 8, H PM 89149, I/A 1 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-07
Empresa: BAPONVIC SL
Administrador Unico
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 110, S 8, H PM 80654, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-07
Empresa: BAPONVIC SL
Socio Único
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 110, S 8, H PM 80654, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-07
Empresa: NORTHSTAR 2010 SL
Administrador Unico
- Pons Vico Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2458 , F 157, S 8, H PM 67449, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-07
Información de PONS VICO BARTOLOME
Mostramos los datos de PONS VICO BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS VICO BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos