B'ART PINCHOS Y TAPAS SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social AVDA MANUEL MUGUIA 32 2º B
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Arias Carmen | Administrador Unico | 29/11/2011 | 01/06/2012 |
Garcia Suarez Maria Josefa | Administrador Unico | 16/11/2011 | 29/11/2011 |
Alvarez Lopez Jose Manuel | Administrador Unico | 16/11/2011 | 16/11/2011 |
Lopez Arias Carmen | Administrador Unico | 05/04/2011 | 16/11/2011 |
Lopez Garcia Silvia Maria | Administrador Unico | 10/03/2010 | 05/04/2011 |
ACTOS BORME DE B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 202, S 8, H C 46080, I/A 7NM2 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-23-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 202, S 8, H C 46080, I/A 7 N (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 202, S 8, H C 46080, I/A 7 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-15
- AVDA MANUEL MUGUIA 32 2º B (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 6 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 6 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-6-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-15