LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABYDORI SL | Administrador Unico | 25/02/2010 | 09/11/2011 |
B'ART PINCHOS Y TAPAS SL | Administrador Unico | 10/03/2010 | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
Empresa: GABYDORI SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 204, S 8, H C 45967, I/A 2 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-15
Empresa: B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-15
Empresa: B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 200, S 8, H C 46080, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-15
Empresa: GABYDORI SL
Administrador Unico
- Lopez Garcia Silvia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 203, S 8, H C 45967, I/A 1 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-15
Información de LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ GARCIA SILVIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos