GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA PEPEMILIO SL | Administrador Solidario | 24/03/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
Empresa: ARTES DECORATIVAS MARIA JOSE SL
Liquidador
- Garcia Suarez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 26253, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-33
Empresa: ARTES DECORATIVAS MARIA JOSE SL
Administrador Unico
- Garcia Suarez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 26253, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-33
Empresa: CASA PEPEMILIO SL
Administrador Solidario
- Garcia Suarez Maria Josefa
- Rodriguez Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4490 , F 1, S 8, H AS 59183, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-33
Empresa: B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Administrador Unico
- Garcia Suarez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 5 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-15
Empresa: B'ART PINCHOS Y TAPAS SL
Administrador Unico
- Garcia Suarez Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 201, S 8, H C 46080, I/A 4 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-15
Información de GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SUAREZ MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos