AZAREY INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Concepcion Arenal, 184
Código Postal 03204
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social AZAREY INTERNACIONAL SL
CIF B53322020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mira Gran Maria Celeste
VINCULACIONES DE AZAREY INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AZAREY INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mira Gran Maria Celeste | Liquidador | 19/01/2016 | 19/01/2016 |
Mira Gran Maria Celeste | Socio Unico | 16/07/2011 | 19/01/2016 |
Mira Gran Maria Celeste | Administrador Unico | 16/07/2011 | 19/01/2016 |
Sanchez Aldeguer Maria Jose | Apoderado | 19/01/2016 | |
Borreguero Guilabert Jose | Administrador Unico | 16/07/2011 |
ACTOS BORME DE AZAREY INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-03
- C/ CONCEPCION ARENAL 184 BAJO (ELCHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03