MIRA GRAN MARIA CELESTE
Informe ejecutivo de MIRA GRAN MARIA CELESTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIRA GRAN MARIA CELESTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEINY MANTENIMIENTO 2013 SL | Socio Unico | 12/08/2014 | |
SEINY MANTENIMIENTO 2013 SL | Administrador Unico | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE MIRA GRAN MARIA CELESTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIRA GRAN MARIA CELESTE
Empresa: AZAREY INTERNACIONAL SL
Liquidador
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: AZAREY INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Mira Gran Maria Celeste
Liquidador
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: SEINY MANTENIMIENTO 2013 SL
Socio Único
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 167, S 8, H A 135681, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-03
Empresa: SEINY MANTENIMIENTO 2013 SL
Administrador Unico
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701 , F 166, S 8, H A 135681, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Empresa: AZAREY INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Empresa: AZAREY INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Mira Gran Maria Celeste
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 5 (16/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Información de MIRA GRAN MARIA CELESTE
Mostramos los datos de MIRA GRAN MARIA CELESTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIRA GRAN MARIA CELESTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos