SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
Informe ejecutivo de SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZAREY INTERNACIONAL SL | Apoderado | 19/01/2016 | |
TANDRO INTERNACIONAL SL | Apoderado | 23/03/2011 | |
AZAREY UNIVERSAL SL | Apoderado | 13/01/2011 | |
TANDRO MEN SHOES SL | Apoderado | 13/01/2011 | |
D'SNEIK INTERNACIONAL SL | Apoderado | 13/01/2011 | |
JOSE ALEJANDRO SL | Administrador Unico | 05/08/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
Empresa: AZAREY INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 140, S 8, H A 50373, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: TANDRO INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 15, S 8, H A 63787, I/A 5 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-03
Empresa: D'SNEIK INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 221, S 8, H A 77585, I/A 6 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-03
Empresa: TANDRO MEN SHOES SL
Apoderado
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 195, S 8, H A 85352, I/A 6 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-03
Empresa: AZAREY UNIVERSAL SL
Apoderado
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 104, S 8, H A 84078, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-03
Empresa: JOSE ALEJANDRO SL
Administrador Unico
- Sanchez Aldeguer Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 218, S 8, H A 23443, I/A 10 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-03
Información de SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE
Mostramos los datos de SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ALDEGUER MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos