AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
CIF A86971249
Capital Social 7.9062486E8 Euros
Fecha de Constitución 19/03/2014
Página Web www.axiare.es
Nombres Anteriores
- AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
- AXIA REAL ESTATE SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Romanillos Valverde Joaquin
VINCULACIONES DE AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azinovic Gamo Ivan | Apoderado | 09/10/2015 | 04/07/2018 |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2015 | 04/07/2018 |
Correig Ferre Gerard | Vicesecretario No Consejero | 12/03/2018 | 04/07/2018 |
Cushman & Wakefield Spain Limited Sucursal En Espa | Apoderado | 25/04/2017 | 04/07/2018 |
Cushman & Wakefield Spain Limited Sucursal En Espa | Apoderado | 13/03/2017 | 04/07/2018 |
Fernandez Martinez Pascual | Consejero Independiente | 12/03/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Romanillos Valverde Joaquin | Consejero Independiente | 12/03/2018 | 04/07/2018 |
Garcia Romanillos Valverde Joaquin | Presidente | 12/03/2018 | 04/07/2018 |
JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2016 | 04/07/2018 |
Lopez De Herrera Oria Luis Alfonso | Apoderado | 17/09/2014 | 04/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 49, S 8, H M 578698, I/A 105 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 49, S 8, H M 578698, I/A 105 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-28
- Ratificado el nombramiento de consejero por cooptacion de Joaquin García-Romanillos Valverde, Pascual Fernandez Martinez, María Segimón de Manzanos, Eduardo Trueba Cortés, Jesús Quijano González
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 48, S 8, H M 578698, I/A 104 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
- Ampliado el poder conferido a Don José Antonio Martín-Borregón Castañeda que consta en la inscipción 99ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 48, S 8, H M 578698, I/A 103 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 48, S 8, H M 578698, I/A 102 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 47, S 8, H M 578698, I/A 101 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
- Insertado con fecha 10 de abril de 2018 en la página web "www.axiare.es" de "AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA" el proyecto de fusión de dicha sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32158 , F 171, S 8, H M 578698, I/A 1/M (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 47, S 8, H M 578698, I/A 100 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 45, S 8, H M 578698, I/A 99 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Consejero Independiente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 45, S 8, H M 578698, I/A 98 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28