FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIMA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2021 | |
ARIMA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | |
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
Empresa: LABORDE BROTHERS ADVENTURES SL
Administrador Unico
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 163, S 8, H M 732475, I/A 2 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Empresa: INMOPRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- De Castro Cardo Pablo
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mcdonald Stuart W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10508 , F 217, S 8, H M 19695, I/A 10 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: LABORDE BROTHERS ADVENTURES SL
Administrador Unico
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 161, S 8, H M 732475, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: LABORDE BROTHERS ADVENTURES SL
Socio Único
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41324 , F 161, S 8, H M 732475, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mcdonald Stuart W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 37, S 8, H M 683991, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mcdonald Stuart W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37876 , F 225, S 8, H M 674551, I/A 8 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CHAMELEON (CEDRO) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Stuart W Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 167, S 8, H B 461303, I/A 23 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: VENUSAUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Stuart W Mcdonald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 41, S 8, H B 320665, I/A 13 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mcdonald Stuart W
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35510 , F 65, S 8, H M 638248, I/A 5 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Empresa: AXIARE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Martin Vicente Mazariegos Maria De La Asuncion
- Mcdonald Stuart W
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33044 , F 63, S 8, H M 594824, I/A 8 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CUESTA LABORDE GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos