DE CASTRO CARDO PABLO
Informe ejecutivo de DE CASTRO CARDO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CASTRO CARDO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUEST ESG STARTUP SL | Apoderado | 19/02/2024 | |
ARIMA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2022 | |
ARIMA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2021 | |
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | Apoderado | 08/07/2020 | |
AMAQANDA AMAKHULU INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 20/07/2017 |
VINCULACIONES DE DE CASTRO CARDO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CASTRO CARDO PABLO
Empresa: QUEST ESG STARTUP SL
Apoderado
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46094 , F 102, S 8, H M 809884, I/A 4 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 39, S 8, H M 683991, I/A 5 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-28
Empresa: INMOPRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10508 , F 217, S 8, H M 19695, I/A 10 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 54, S 8, H M 674551, I/A 15 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: GLOBAL TATOOINE SL
Administrador Solidario
- De Castro Cardo Cristobal
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35047 , F 180, S 8, H M 630329, I/A 5 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: AMAQANDA AMAKHULU INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- De Castro Cardo Cristobal
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36220 , F 70, S 8, H M 650865, I/A 1 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28
Empresa: GLOBAL TATOOINE SL
Administrador Solidario
- De Castro Cardo Cristobal
- De Castro Cardo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35047 , F 180, S 8, H M 630329, I/A 4 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Información de DE CASTRO CARDO PABLO
Mostramos los datos de DE CASTRO CARDO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CASTRO CARDO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos