ARENAS LIÑAN FERNANDO
Informe ejecutivo de ARENAS LIÑAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ARENAS LIÑAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIMA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2021 | |
ARIMA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | |
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2018 | |
YOMACU RASAMA SL | Apoderado | 29/06/2009 | |
SUMABRO SL | Apoderado | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE ARENAS LIÑAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAS LIÑAN FERNANDO
Empresa: INMOPRA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10508 , F 217, S 8, H M 19695, I/A 10 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38453 , F 37, S 8, H M 683991, I/A 3 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37876 , F 225, S 8, H M 674551, I/A 8 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: CHAMELEON (CEDRO) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 167, S 8, H B 461303, I/A 23 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: VENUSAUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 41, S 8, H B 320665, I/A 13 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35510 , F 65, S 8, H M 638248, I/A 5 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-28
Empresa: AXIARE INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33044 , F 63, S 8, H M 594824, I/A 8 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: AXIARE PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35365 , F 147, S 8, H M 635766, I/A 5 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alen Viani Fabio
- Arenas Liñan Fernando
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Mcdonald Stuart W
Apoderado
- Arenas Liñan Fernando
- Arenas Liñan Fernando
- Espinosa Rueda Jose Alberto
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
- Fernandez Cuesta Laborde Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34284 , F 47, S 8, H M 578698, I/A 100 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: CHAMELEON (CEDRO) SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 165, S 8, H B 461303, I/A 19 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
VER MAS ACTOS
Información de ARENAS LIÑAN FERNANDO
Mostramos los datos de ARENAS LIÑAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAS LIÑAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos