AUTOCARES SANFIZ SL
Dirección social Calle de Gabriel Garcia Marquez, 22
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social AUTOCARES SANFIZ SL
CIF B81402455
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Teléfono 91 661 68 64
Página Web www.sanfiz.net
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Castilla Matus Lidia Maria
Propietario Fernandez Garcia Jesus
ORGANIGRAMA DE AUTOCARES SANFIZ SL
VINCULACIONES DE AUTOCARES SANFIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUTOCARES SANFIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castilla Matus Lidia Maria | Administrador Unico | 19/01/2021 | |
Fernandez Garcia Jesus | Socio Unico | 19/01/2021 |
ACTOS BORME DE AUTOCARES SANFIZ SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 208, S 8, H M 168252, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 207, S 8, H M 168252, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 207, S 8, H M 168252, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7ª LA PUBLICACION DEL CESE DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 206, S 8, H M 168252, I/A 7 (21/02/2000)
CVE: BORME-A-2017-19-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-28