CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
Informe ejecutivo de CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRU SACO SL | Administrador Unico | 01/02/2023 | |
ASFEMA SL | Administrador Unico | 29/06/2021 | |
AUTOCARES SANFIZ SL | Administrador Unico | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
Empresa: CONSTRU SACO SL
Administrador Unico
- Castilla Matus Lidia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20180 , F 137, S 8, H M 356379, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: ASFEMA SL
Administrador Unico
- Castilla Matus Lidia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 42, S 8, H M 85380, I/A 7 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: AUTOCARES SANFIZ SL
Administrador Unico
- Castilla Matus Lidia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 207, S 8, H M 168252, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Información de CASTILLA MATUS LIDIA MARIA
Mostramos los datos de CASTILLA MATUS LIDIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA MATUS LIDIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos