FERNANDEZ GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 69
Empresas inactivas: 41
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFEMA SL | Socio Unico | 29/06/2021 | |
AUTOCARES SANFIZ SL | Socio Unico | 19/01/2021 | |
CALDERERIA DEL POZO SL | Administrador Unico | 16/11/2020 | |
COMELEC DETEC SL | Administrador Solidario | 09/05/2019 | |
PANSIMER SL | Apoderado Solidario | 20/03/2018 | |
OTSAILA TRADE SL | Apoderado Solidario | 11/01/2016 | |
EXCAVACIONES J. FERNANDEZ SL | Apoderado | 29/10/2015 | |
CALDERERIA DEL POZO E HIJOS SL | Administrador Solidario | 23/04/2014 | |
GESTION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO EL LLANO SL | Administrador Unico | 17/10/2013 | |
XOFEXAN INVESTIMENTOS GALEGOS SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA JESUS
Empresa: CALDERERIA DEL POZO E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Jesus
- Fernandez Garcia Rosa Neli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18519 , F 4, S 8, H M 321814, I/A 5 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: CAFETERIA CRISTAL SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5718 , F 160, S 8, H M 93572, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Auditor
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Garcia Jesus
- Iglesias Camaño Norberto
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36975 , F 180, S 8, H M 195222, I/A 16 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: ASFEMA SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 42, S 8, H M 85380, I/A 7 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: ASFEMA SL
Socio Único
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 42, S 8, H M 85380, I/A 7 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: CALDERERIA DEL POZO E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Garcia Angela
- Fernandez Garcia Jesus
- Fernandez Garcia Rosa Neli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18519 , F 3, S 8, H M 321814, I/A 4 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: AUTOCARES SANFIZ SL
Socio Único
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 208, S 8, H M 168252, I/A 11 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: AUTOCARES SANFIZ SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10615 , F 207, S 8, H M 168252, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: CALDERERIA DEL POZO SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4728 , F 176, S 8, H M 77641, I/A 7 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: TOTAL TIGHT SL
Liquidador
- Fernandez Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 132, S 8, H AS 29150, I/A 2 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-33
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos