AURRERA SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Bizkaia
Razón Social AURRERA SA
CIF A48012827
Capital Social 126306.2 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AURRERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AURRERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amores De Luelmo Pablo | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Artaza Artabe Jose Miguel | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Espinosa Gonzalez Jesus Maria | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Gorordo Olaizola Jose Manuel | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Ormaza Mandaluniz Gorka | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Rodriguez Ansuategui Jesus Maria | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Unceta Ansoleaga Fernando | Liquidador | 13/01/2015 | 17/01/2019 |
Amores De Luelmo Pablo | Secretario | 03/01/2013 | 13/01/2015 |
Amores De Luelmo Pablo | Consejero | 03/01/2013 | 13/01/2015 |
Artaza Artabe Jose Miguel | Consejero | 03/01/2013 | 13/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AURRERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122 , F 39, S 3, H 131, I/A 21 M (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 92, S 8, H BI 19409, I/A 19 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 92, S 8, H BI 19409, I/A 19 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
Capital Anterior: | 102.875,24 | Euros |
Aumento de capital: | 23.430,96 | Euros |
Capital Actual: | 126.306,20 | Euros |
Porcentaje: | 22,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 91, S 8, H BI 19409, I/A 18 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 91, S 8, H BI 19409, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 91, S 8, H BI 19409, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 91, S 8, H BI 19409, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 1, F 91, S 8, H BI 19409, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 1, F 91, S 8, H BI 19409, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 1, F 90, S 8, H BI 19409, I/A 15 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-48