FRANCES ECENARRO RAMON
Informe ejecutivo de FRANCES ECENARRO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCES ECENARRO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURRERA SA | Presidente | 03/01/2013 | 13/01/2015 |
AURRERA SA | Consejero | 03/01/2013 | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE FRANCES ECENARRO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCES ECENARRO RAMON
Empresa: AURRERA SA
Consejero
Presidente
- Frances Ecenarro Ramon
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 91, S 8, H BI 19409, I/A 17 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Empresa: AURRERA SA
Consejero
Presidente
- Frances Ecenarro Ramon
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 1, F 91, S 8, H BI 19409, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Empresa: AURRERA SA
Consejero
Presidente
- Frances Ecenarro Ramon
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529, L 1, F 91, S 8, H BI 19409, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-48
Información de FRANCES ECENARRO RAMON
Mostramos los datos de FRANCES ECENARRO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCES ECENARRO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos