ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUSOBE SL | Apoderado | 04/02/2019 | |
SUSOBE SL | Apoderado | 23/01/2018 | |
SUSOBE SL | Apoderado | 19/01/2018 | |
SUSOBE SL | Apoderado | 16/12/2016 | |
SUSOBE SL | Apoderado | 15/12/2016 | |
SUSOBE SL | Apoderado | 14/12/2016 | |
ZUCLIES 53 PPRRLL SL | Secretario | 27/06/2014 | |
ZUCLIES 53 PPRRLL SL | Consejero | 27/06/2014 | |
HBIO RETO XXI SL | Presidente | 26/09/2013 | |
HBIO RETO XXI SL | Consejero | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
Empresa: HEMOBESA SL
Apoderado
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 12, S 8, H BI 200,B , I/ 22 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-48
Empresa: HEMOBESA SL
Consejero
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Presidente
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 11, S 8, H BI 200,B , I/ 19 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-48
Empresa: BERROALDE SL
Liquidador
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227 , F 174, S 8, H BI 58925, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-48
Empresa: BERROALDE SL
Administrador Unico
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Liquidador
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227 , F 174, S 8, H BI 58925, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-48
Empresa: SUSOBE SL
Apoderado
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 30, S 8, H BI 10176,B , I/ 13 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: ANALISIS CLINICOS RU SL
Apoderado Solidario
- Climent Castellet Eduardo
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
- Zubiaga Uribarri Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3904 , F 224, S 8, H BI 28045, I/A 11 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: AURRERA SA
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 92, S 8, H BI 19409, I/A 19 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-48
Empresa: HEMOBESA SL
Apoderado
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 9, S 8, H BI 200,B , I/ 15 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-48
Empresa: SUSOBE SL
Apoderado
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 30, S 8, H BI 10176,B , I/ 12 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Empresa: SUSOBE SL
Apoderado
- Espinosa Gonzalez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 29, S 8, H BI 10176,B , I/ 11 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
VER MAS ACTOS
Información de ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA GONZALEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos