AUGUSTA 185 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 185
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social AUGUSTA 185 SL
CIF B62120860
Capital Social 856500.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.arkitektura.es
VINCULACIONES DE AUGUSTA 185 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AUGUSTA 185 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cutillas Herraez Asuncion | Apoderado | 05/03/2010 | 14/01/2015 |
De Vicente Lapuerta Ester | Apoderado | 05/03/2010 | 14/01/2015 |
Martinez Lopez Pedro | Apoderado | 05/03/2010 | 14/01/2015 |
Torrecilla Gomez Maria Nuria | Liquidador | 18/04/2013 | 14/01/2015 |
Torrecillas Gomez Maria Nuria | Apoderado | 05/03/2010 | 14/01/2015 |
Arroyo Martinez Jorge | Secretario No Consejero | 18/04/2013 | |
Artigas Costajussa Rosa Maria | Consejero | 18/04/2013 | |
Diaz Morera Puig Sureda Eusebio | Presidente | 18/04/2013 | |
Diaz Morera Puig Sureda Eusebio | Consejero | 18/04/2013 | |
Ventos Omedes Marta | Consejero | 18/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AUGUSTA 185 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 777/2014, AUTO FIRME DE FECHA 07/11/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Capital Anterior: | 572.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 284.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 856.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 150, S 8, H B 209218, I/A 11 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Capital Anterior: | 422.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 572.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32168 , F 143, S 8, H B 209218, I/A 10 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32168 , F 143, S 8, H B 209218, I/A 9 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08