VENTOS OMEDES MARTA
Informe ejecutivo de VENTOS OMEDES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VENTOS OMEDES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIADE 2024 SA | Consejero | 31/07/2024 | |
TRIADE 2024 SA | Presidente | 31/07/2024 | |
AGRICOLA DE AGELL SL | Consejero Delegado Solidario | 22/01/2024 | |
AGRICOLA DE AGELL SL | Secretario | 22/01/2024 | |
AGRICOLA DE AGELL SL | Consejero | 22/01/2024 |
VINCULACIONES DE VENTOS OMEDES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOS OMEDES MARTA
Empresa: TRIADE 2024 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Ventos Omedes Marta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619622, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: AGRICOLA DE AGELL SL
Consejero Delegado Solidario
- Diaz Morera Puig Sureda Eusebio
- Ventos Omedes Marta
Consejero
Presidente
Secretario
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45310 , F 52, S 8, H B 483723, I/A 8 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: AGRICOLA DE AGELL SL
Administrador Solidario
- Diaz Morera Puig Sureda Eusebio
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45310 , F 52, S 8, H B 483723, I/A 8 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-08
Empresa: MV GALERIA 2 SL
Liquidador
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 112, S 8, H B 442350, I/A 3 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: MV GALERIA 2 SL
Administrador Unico
- Ventos Omedes Marta
Liquidador
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 112, S 8, H B 442350, I/A 3 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Empresa: NELSON GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Diaz Morera Puig Sureda Eusebio
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45310 , F 50, S 8, H B 483723, I/A 2 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Empresa: MV GALERIA 2 SL
Administrador Unico
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 111, S 8, H B 442350, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Empresa: AUGUSTA 185 SL
Consejero Delegado
- Ventos Omedes Marta
Consejero
- Artigas Costajussa Rosa Maria
- Diaz Morera Puig Sureda Eusebio
- Ventos Omedes Marta
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 151, S 8, H B 209218, I/A 12 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Empresa: SOCIOPARTNER SL
Administrador Unico
- Ventos Omedes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37819 , F 83, S 8, H B 313787, I/A 4 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-08
Empresa: VENAVANZA SL
Consejero
- Omedes Calonja Maria
- Ventos Omedes Luis
- Ventos Omedes Marta
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40341 , F 93, S 8, H B 278634, I/A 8 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
VER MAS ACTOS
Información de VENTOS OMEDES MARTA
Mostramos los datos de VENTOS OMEDES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOS OMEDES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos