VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
Informe ejecutivo de VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNESTO VENTOS SA | Apoderado | 18/06/2024 | |
ESENCIAS VENTOS SL | Presidente | 20/12/2012 | |
ESENCIAS VENTOS SL | Consejero | 20/12/2012 | |
GARAJE ATARAZANAS SA | Consejero | 09/08/2012 | |
VENAVANZA SL | Apoderado | 27/08/2010 | |
NOVAINEXA SL | Apoderado | 27/08/2010 |
VINCULACIONES DE VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
Empresa: ERNESTO VENTOS SA
Apoderado
- Ventos Omedes Ernesto
- Ventos Ravetllat Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657731, I/A 29 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: ESENCIAS VENTOS SL
Consejero
- Ventos Ravetllat Ernesto
Presidente
- Ventos Ravetllat Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36786 , F 154, S 8, H B 170095, I/A 13 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Empresa: GARAJE ATARAZANAS SA
Consejero
- Ventos Ravetllat Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42581 , F 101, S 8, H B 73989, I/A 32 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38273 , F 177, S 8, H B 278636, I/A 13 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Empresa: VENAVANZA SL
Apoderado
- Omedes Calonja Maria
- Ventos Omedes Luis
- Ventos Ravetllat Ernesto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40341 , F 93, S 8, H B 278634, I/A 8 (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de VENTOS RAVETLLAT ERNESTO
Mostramos los datos de VENTOS RAVETLLAT ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOS RAVETLLAT ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos