TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
Informe ejecutivo de TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MV GALERIA 2 SL | Apoderado Solidario | 03/10/2013 | 20/06/2019 |
AUGUSTA 185 SL | Apoderado | 05/03/2010 | 14/01/2015 |
VINCULACIONES DE TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
Empresa: MV GALERIA 2 SL
Apoderado Solidario
- Torrecillas Gomez Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43942 , F 112, S 8, H B 442350, I/A 2 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08
Empresa: AUGUSTA 185 SL
Apoderado
- Torrecillas Gomez Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32168 , F 143, S 8, H B 209218, I/A 9 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Información de TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA
Mostramos los datos de TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRECILLAS GOMEZ MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos