ASOMBRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Jaume III, 25
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ASOMBRO SL
CIF B57227183
Capital Social 757453.92 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/09/2003
VINCULACIONES DE ASOMBRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASOMBRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellapart Heine Alejandro | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 07/04/2014 |
Bellapart Heine Alejandro | Apoderado Solidario | 07/04/2014 | |
De La Puente Houghton Tania | Apoderado Solidario | 09/01/2009 | 07/04/2014 |
De La Puente Houghton Tania | Apoderado Solidario | 07/04/2014 | |
Evett John Gordon Jesse | Liquidador | 07/04/2014 | 07/04/2014 |
Evett John Gordon Jesse | Administrador Solidario | 07/04/2014 | |
Evett Sandra-marian | Administrador Solidario | 07/04/2014 | |
Evett Sandra-marian | Apoderado | 07/04/2014 |
ACTOS BORME DE ASOMBRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-07