BELLAPART HEINE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de BELLAPART HEINE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 35
CARGOS DE BELLAPART HEINE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WIBECK SL | Apoderado Solidario | 23/09/2024 | |
YAHA INVESTMENT SL | Apoderado | 17/08/2023 | |
GHALIYAH INVESTMENTS SL | Apoderado | 08/03/2023 | |
LORAC SL | Apoderado Solidario | 16/11/2022 | |
ALFAHAD SL | Apoderado | 16/05/2022 | |
MOVE4DS SL | Apoderado | 22/03/2022 | |
SCHLUTER BALEARES SL | Apoderado Solidario | 09/09/2021 | |
PONDUS INVESTMENTS SL | Apoderado | 21/03/2014 | |
GO FOR IT MALLORCA PROPERTIES SL | Apoderado | 10/03/2014 | |
CARIBBEAN PURCHASE SERVICE SL | Apoderado | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BELLAPART HEINE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLAPART HEINE ALEJANDRO
Empresa: WIBECK SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- FELIU BELLAPART ABOGADOS SLP
- Feliu Bordoy Fernando
- Feliu Bordoy Miguel
- Feliu Marques Alejandro
- Feliu Venturelli Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 17569, I/A 5 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-07
Empresa: THE LLUC ALCARI SECURITIES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 185, S 8, H PM 41136, I/A 6 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-07
Empresa: HAVVOY REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Bellapart Heine Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 57, S 8, H PM 88768, I/A 2 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Empresa: CONOR MALLORCA TRADING SL
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
- Clar Barcelo Jose Francisco
- Wilcox Clive John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3034 , F 214, S 8, H PM 49409, I/A 22 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-07
Empresa: AGATA DE AVOCA SL
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
- Bellapart Saenz Vizmanos Juan
- Clar Barcelo Jose Francisco
- Dezcallar Enseñat Guillermo
- Wilcox Clive John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3033 , F 129, S 8, H PM 24686, I/A 23 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-07
Empresa: DINAMEDIA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- FELIU BELLAPART ABOGADOS SLP
- Feliu Bordoy Fernando
- Feliu Bordoy Miguel
- Feliu Marques Alejandro
- Feliu Venturelli Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2684 , F 216, S 8, H PM 80264, I/A 5 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: YAHA INVESTMENT SL
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 182, S 8, H PM 97679, I/A 2 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-07
Empresa: GHALIYAH INVESTMENTS SL
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 52, S 8, H PM 94565, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-07
Empresa: LORAC SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- FELIU BELLAPART ABOGADOS SLP
- Feliu Bordoy Fernando
- Feliu Bordoy Miguel
- Feliu Marques Alejandro
- Feliu Venturelli Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 41, S 8, H PM 5751, I/A 7 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-07
Empresa: ALFAHAD SL
Apoderado
- Bellapart Heine Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2928 , F 176, S 8, H PM 92694, I/A 2 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-07
VER MAS ACTOS
Información de BELLAPART HEINE ALEJANDRO
Mostramos los datos de BELLAPART HEINE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLAPART HEINE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos