DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
Informe ejecutivo de DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUGEDO ALAPO SL | Apoderado | 05/04/2023 | |
GRATRAX SL | Apoderado Solidario | 11/01/2017 | |
CYGNET PALMA SL | Apoderado Solidario | 15/11/2016 | |
MMS BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 04/05/2012 | |
JPTICA ABOGADOS SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2011 | |
FURAI CAPITAL INVEST SL | Apoderado Solidario | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
Empresa: RUGEDO ALAPO SL
Apoderado
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 92, S 8, H PM 79638, I/A 5 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Empresa: RUGEDO ALAPO SL
Administrador Solidario
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 92, S 8, H PM 79638, I/A 4 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-07
Empresa: GRATRAX SL
Apoderado Solidario
- De La Puente Houghton Tania
- Grauches Jaume Catalina Maria
- Mudoy Clarke Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2689 , F 218, S 8, H PM 26976, I/A 7 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Empresa: CYGNET PALMA SL
Apoderado Solidario
- De La Puente Houghton Tania
- Mcginley June Elizabeth
- Mudoy Clarke Cristina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820 , F 10, S 8, H PM 38021, I/A 5 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-07
Empresa: RUGEDO ALAPO SL
Administrador Solidario
- De La Puente Houghton Tania
- Rukavina Vidovgrad Humberto Maria Gustavo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 91, S 8, H PM 79638, I/A 2 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-07
Empresa: RUGEDO ALAPO SL
Administrador Unico
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 91, S 8, H PM 79638, I/A 2 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-07
Empresa: RUGEDO ALAPO SL
Administrador Unico
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2674 , F 91, S 8, H PM 79638, I/A 1 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-07
Empresa: ASOMBRO SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- Bellapart Heine Alejandro
- De La Puente Houghton Tania
- De La Puente Houghton Tania
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 106, S 8, H PM 44811, I/A 9 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-07
Empresa: SWAN PROPERTIES INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2365 , F 110, S 8, H PM 58867, I/A 12 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Empresa: MMS BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Bellapart Heine Alejandro
- De La Puente Houghton Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 51, S 8, H PM 65704, I/A 3 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-07
VER MAS ACTOS
Información de DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA
Mostramos los datos de DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA PUENTE HOUGHTON TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos