ARQUICOFARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuevas Bajas, 2
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social ARQUICOFARMA SL
CIF B93041697
Capital Social 29010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 07/01/2010
Nombres Anteriores
- DISEÑO Y CREACION LOCALES INTELIGENTES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARQUICOFARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARQUICOFARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Antunez Francisco | Administrador Unico | 14/05/2021 | 16/06/2021 |
Garrido Antunez Francisco | Liquidador | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
Garrido Luque Francisco | Apoderado | 17/01/2011 | 16/06/2021 |
Arroyo Velasco Manuel | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 14/05/2021 |
Garrido Antunez Francisco | Administrador Solidario | 19/02/2019 | 14/05/2021 |
Garrido Luque Francisco | Administrador Solidario | 24/05/2013 | 19/02/2019 |
Garrido Antunez Rocio | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 24/05/2013 |
Arroyo Velasco Manuel | Administrador Unico | 04/02/2010 | 22/11/2010 |
ACTOS BORME DE ARQUICOFARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-29
- C/ CUEVAS BAJAS 2ª - EDIF. PICASSO, OFICINA 25. (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29