GARRIDO LUQUE FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARRIDO LUQUE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARRIDO LUQUE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIDO LUQUE FRANCISCO
Empresa: ARQUICOFARMA SL
Apoderado
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 200, S 8, H MA104172, I/A 7 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-29
Empresa: ARQUICOFARMA SL
Administrador Solidario
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 5 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-29
Empresa: COFARMA SL
Liquidador Solidario
- Ayala Bernabe Maria Angeles
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996, L 1909, F 82, S 8, H MA 17011, I/A 4 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-29
Empresa: COFARMA SL
Administrador Solidario
- Ayala Bernabe Maria Angeles
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996, L 1909, F 82, S 8, H MA 17011, I/A 4 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-29
Empresa: ARQUICOFARMA SL
Administrador Solidario
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 4 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-29
Empresa: CORTIJO PACHECO SL
Apoderado
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304, L 1217, F 181, S 8, H MA 5958, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-29
Empresa: ARQUICOFARMA SL
Apoderado
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
Empresa: COFARMA SL
Administrador Solidario
- Ayala Bernabe Maria Angeles
- Garrido Luque Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996, L 1909, F 82, S 8, H MA 17011, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-29
Empresa: COFARMA SL
Administrador Solidario
- Garrido Luque Francisco
- Gonzalo Ojeda Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996, L 1909, F 82, S 8, H MA 17011, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-29
Información de GARRIDO LUQUE FRANCISCO
Mostramos los datos de GARRIDO LUQUE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIDO LUQUE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos