ARROYO VELASCO MANUEL
Informe ejecutivo de ARROYO VELASCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARROYO VELASCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIDELITYFARMA SL | Administrador Unico | 21/06/2021 | |
FIDELITYFARMA SL | Socio Unico | 21/06/2021 |
VINCULACIONES DE ARROYO VELASCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARROYO VELASCO MANUEL
Empresa: FIDELITYFARMA SL
Administrador Unico
- Arroyo Velasco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748, L 4655, F 31, S 8, H MA146076, I/A 2 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
Empresa: FIDELITYFARMA SL
Administrador Solidario
- Arroyo Velasco Manuel
- Carranza Yañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748, L 4655, F 31, S 8, H MA146076, I/A 2 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
Empresa: FIDELITYFARMA SL
Socio Único
- Arroyo Velasco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748, L 4655, F 31, S 8, H MA146076, I/A 2 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
Empresa: ARQUICOFARMA SL
Administrador Solidario
- Arroyo Velasco Manuel
- Garrido Antunez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 199, S 8, H MA104172, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-29
Empresa: FIDELITYFARMA SL
Administrador Solidario
- Arroyo Velasco Manuel
- Carranza Yañez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748, L 4655, F 31, S 8, H MA146076, I/A 1 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-29
Administrador Solidario
- Arroyo Velasco Manuel
- Garrido Antunez Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 198, S 8, H MA104172, I/A 2 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
Administrador Unico
- Arroyo Velasco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 198, S 8, H MA104172, I/A 2 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
Administrador Unico
- Arroyo Velasco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 3635, F 196, S 8, H MA104172, I/A 1 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-29
Información de ARROYO VELASCO MANUEL
Mostramos los datos de ARROYO VELASCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARROYO VELASCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos