ARESTEC SA - EXTINGUIDA
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social ARESTEC SA
CIF A95481693
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 23/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arana Lahite Eric
Propietario AR STORAGE SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE ARESTEC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARESTEC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AR STORAGE SOLUTIONS SL | Socio Unico | 19/07/2013 | 28/10/2013 |
Arana Lahite Eric | Administrador Unico | 22/04/2013 | 28/10/2013 |
Arriola Irizar Ignacio Maria | Apoderado | 14/09/2011 | 28/10/2013 |
Vega Duque Ana | Apoderado | 22/11/2011 | 28/10/2013 |
Azcuenaga Uriarte Esteban | Apoderado | 29/09/2011 | |
Montes Duran Pablo | Apoderado | 29/09/2011 |
ACTOS BORME DE ARESTEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 78, S 8, H BI 49716, I/A 11 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 78, S 8, H BI 49716, I/A 11 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 78, S 8, H BI 49716, I/A 9 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 78, S 8, H BI 49716, I/A 8 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 77, S 8, H BI 49716, I/A 7 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 77, S 8, H BI 49716, I/A 6 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 75, S 8, H BI 49716, I/A 5 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-120-48