ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PICK TO LIGHT SYSTEMS SL | Consejero | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
Empresa: AR RACKING SA
Apoderado
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 156, S 8, H NA 20115, I/A 46 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-31
Empresa: PICK TO LIGHT SYSTEMS SL
Presidente
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 89, S 8, H SS 33468, I/A 4 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-20
Empresa: PICK TO LIGHT SYSTEMS SL
Consejero
- Arriola Irizar Ignacio Maria
- Echaniz Beascoechea Martin
- Jauregui Beldarrain Iñigo
- Kiyoshi Tada
- Masako Tada
Presidente
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 89, S 8, H SS 33468, I/A 3 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-20
Empresa: ARESTANT SA
Apoderado
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 101, S 8, H NA 20115, I/A 18 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-31
Empresa: ARESTEC SA
Apoderado
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 75, S 8, H BI 49716, I/A 5 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-48
Empresa: PICK TO LIGHT SYSTEMS SL
Consejero
- Arriola Irizar Ignacio Maria
- Echaniz Beascoechea Martin
- Jauregui Beldarrain Iñigo
- Kiyoshi Tada
- Masako Tada
Presidente
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 4, S 8, H BI 33625, I/A 3 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Empresa: PICK TO LIGHT SYSTEMS SL
Consejero
- Arriola Irizar Ignacio Maria
- Echaniz Beascoechea Martin
- Jauregui Beldarrain Iñigo
- Kiyoshi Tada
- Masako Tada
Presidente
- Arriola Irizar Ignacio Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 3, S 8, H BI 33625, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-48
Información de ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIOLA IRIZAR IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos