VEGA DUQUE ANA
Informe ejecutivo de VEGA DUQUE ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEGA DUQUE ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AR RACKING SA | Apoderado | 14/12/2011 | 21/03/2022 |
ARESTEC SA | Apoderado | 22/11/2011 | 28/10/2013 |
VINCULACIONES DE VEGA DUQUE ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA DUQUE ANA
Empresa: AR RACKING SA
Apoderado
- Vega Duque Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1002 , F 48, S 8, H NA 20115, I/A 38 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-31
Empresa: ARESTANT SA
Apoderado
- Vega Duque Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 999 , F 101, S 8, H NA 20115, I/A 19 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-31
Empresa: ARESTEC SA
Apoderado
- Vega Duque Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4849 , F 77, S 8, H BI 49716, I/A 7 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-48
Información de VEGA DUQUE ANA
Mostramos los datos de VEGA DUQUE ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA DUQUE ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos