ARAMOIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Lozoya, 19
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARAMOIN SA
CIF A79001509
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARAMOIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARAMOIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aramendia Moliner Alicia Maria Isabel | Liquidador Solidario | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Beatriz | Consejero | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Beatriz | Presidente | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Beatriz | Liquidador Solidario | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Carlos Maria | Consejero Delegado | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Carlos Maria | Secretario | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Carlos Maria | Consejero | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Carlos Maria | Liquidador Solidario | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Jose Manuel | Liquidador Solidario | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Aramendia Moliner Jose Manuel | Consejero | 05/08/2022 | 11/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARAMOIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 80, S 8, H M 165610, I/A 9 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 80, S 8, H M 165610, I/A 9 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 80, S 8, H M 165610, I/A 9 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 80, S 8, H M 165610, I/A 9 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 7 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 78, S 8, H M 165610, I/A 6 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28