MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMOIN SA | Consejero | 30/08/2011 | 05/08/2022 |
ARAMOIN SA | Presidente | 30/08/2011 | 05/08/2022 |
ARAMOIN SA | Consejero Delegado Solidario | 30/08/2011 | 05/08/2022 |
VINCULACIONES DE MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 7 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 78, S 8, H M 165610, I/A 6 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 78, S 8, H M 165610, I/A 5 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINER FABREGAS DEL PILAR MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos