ARAMENDIA MOLINER CARLOS
Informe ejecutivo de ARAMENDIA MOLINER CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAMENDIA MOLINER CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMOIN SA | Consejero | 30/08/2011 | 05/08/2022 |
ARAMOIN SA | Secretario | 30/08/2011 | 05/08/2022 |
VINCULACIONES DE ARAMENDIA MOLINER CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMENDIA MOLINER CARLOS
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Aramendia Moliner Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 8 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Aramendia Moliner Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 79, S 8, H M 165610, I/A 7 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Aramendia Moliner Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 78, S 8, H M 165610, I/A 6 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Empresa: ARAMOIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aramendia Moliner Carlos
- Aramendia Moliner Maria Angeles
- Moliner Fabregas Del Pilar Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Aramendia Moliner Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421 , F 78, S 8, H M 165610, I/A 5 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de ARAMENDIA MOLINER CARLOS
Mostramos los datos de ARAMENDIA MOLINER CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMENDIA MOLINER CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos