APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PELEGRIN DE URANZU, 40, 4º IZDA.
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL
CIF B75179952
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 05/06/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Sanchez Amalia | Administrador Solidario | 24/01/2019 | 29/12/2022 |
Acosta Sanchez Amalia | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
Echeverria Jardim Maria Victoria | Administrador Solidario | 24/01/2019 | 29/12/2022 |
Crespo De Antonio Maite | Administrador Unico | 24/07/2017 | 24/01/2019 |
ACTOS BORME DE APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
- C/ PELEGRIN DE URANZU, 40, 4º IZDA. (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 3 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 101, S 8, H SS 39730, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20
Dirección:PLAZA DE OÑATE Nº2. E.T.S. DE ARQUITECTURA DE DONO (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:05/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:"Servicios técnicos de Arquitectura (CNAE 7111), (CNAE 9103), Gestión de edificios históricos (CNAE 7490), Otras actividades profesionales científico-técnicas (CNAE 8559). Otra educación, no comprendidas en otras partes, cursos, seminarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 101, S 8, H SS 39730, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-20